Математика
Ответ есть!

(395*52-603)*25-960/24

297
Ответы
(395*52-603)*25-960/24=498385
1)395*52=20540
2)20540-603=19937
3)19937*25=498425
4)960/24=40
5)498425-40=498385
Ответ=498385
20540-603=19937*25-40=498385
83
Ответ получен:
Для добавления нового ответа необходимо авторизоваться на сайте.

Другие вопросы в категории - Математика

Панкратович
Masanhek
Серафим
Никандр
Kulalas

600*х=76000
Уравнение

2019-09-05 06:40:09

Tanotah
Ианикит